Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 294, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 294, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 294, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 294, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-06-28 fjernes Revisor: PKF Borup ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: kap250743@gmail.com (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-03 fjernes Kontaktoplysninger: kp@toftegd.dk (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-15 tilføjes Navne: Næsehornet ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-14 fjernes Navne: Næsehornet IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-15 tilføjes Vedtægter: 2021-09-15 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 294, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 294, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-03 tilføjes Legale ejere: Karsten Henry Petersen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-08-03 tilføjes Reelle ejere: Karsten Henry Petersen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstvedvej 294, 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2016-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Themstrupvej 48, 4690 Haslev (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kp@toftegd.dk (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2016-06-15 fjernes Kontaktoplysninger: lp@rhinostones.dk (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-14 tilføjes Direktion: Karsten Henry Petersen (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-06-14 fjernes Direktion: Lennart Teis Petersen (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Themstrupvej 48, 4690 Haslev (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-09-28 tilføjes Direktion: Lennart Teis Petersen (direktør) (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-09-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at producere og sælge byggeartikler samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-28 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2015-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2015-09-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: lp@rhinostones.dk (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2015-09-28 tilføjes Navne: Næsehornet IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2015-09-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2015-09-28 tilføjes Revisor: PKF Borup ApS (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2015-09-28 tilføjes Stiftere: Lennart Teis Petersen (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-28 tilføjes Vedtægter: 2015-09-28 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2015-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)