Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-09-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Obton Vindenergi Faber. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-14 tilføjes Direktion: Tine Jung Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-05-14 fjernes Direktion: Karsten Rovelt-Busch (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-05-11 tilføjes Direktion: Karsten Rovelt-Busch (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2022-05-11 fjernes Direktion: Knud Erik Keller Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 tilføjes Direktion: Knud Erik Keller Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-04-26 fjernes Direktion: Søren Dahlgaard (direktør) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Direktion: Søren Dahlgaard (direktør) (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2018-05-31 fjernes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-07 tilføjes Legale ejere: KNUD ERIK NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-03-30 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, AARESTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-03-30 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-03-29 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-03-13 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S, BKF HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-11)
Den 2017-02-12 tilføjes Legale ejere: Dragsholm Invest ApS, Ulvedale Invest ApS (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-02-12 tilføjes Reelle ejere: Bente Pedersen (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2016-12-12 tilføjes Legale ejere: TJ RETAIL ApS (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-12 fjernes Legale ejere: TJ RETAIL ApS (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-11 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Obton Vindenergi Faber, hvis formål er direkte eller indirekte at eje og drive vindenergipark i Tyskland. (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-01 tilføjes Navne: Obton Vindenergi Faber Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-30 fjernes Navne: Obton Solenergi Faber Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2016-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-09-22 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2015-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Obton Solenergi Faber, hvis formål er direkte eller indirekte at eje og drive solcellepark i Tyskland. (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-22 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-30)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2015-09-22 tilføjes Navne: Obton Solenergi Faber Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Stiftere: OBTON A/S (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Vedtægter: 2015-09-22 (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2015-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)