Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Tegningsregel | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Bestyrelse | Revisor | ||||
Direktion | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Bridge Funding A/S. (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Nord Capital II A/S. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2016-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Bridge Funding A/S. (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Bridge Funding A/S. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: PROJEKT HOLDING A/S AF 1/5 2008, AKKB HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Kirstine Bundgaard (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: AKKB HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Anne Kirstine Bundgaard (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er byggeri, ejendomshandel, udlejning af boliger samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Navne: M2 Boligbyg ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-09 fjernes Navne: Nord Capital ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Vedtægter: 2020-07-10 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-06-19 tilføjes Binavne: Bridge Funding ApS (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 tilføjes Navne: Nord Capital ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2018-06-11 fjernes Navne: Nord Capital A/S (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 tilføjes Vedtægter: 2018-06-12 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 fjernes Bestyrelse: Per Jørgensen (formand) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-12 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 6, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2017-12-12 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-12 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-24 tilføjes Legale ejere: AKKB HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2017-11-23 fjernes Legale ejere: AKKB HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-02-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Juhl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-01-20 tilføjes Direktion: Kristian Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2017-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-12-30 fjernes Bestyrelse: Peter Sejer Dypevåg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-30 fjernes Direktion: Peter Sejer Dypevåg (direktør) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-10-03 fjernes Legale ejere: CENCORE IVS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-08-01 tilføjes Legale ejere: CENCORE IVS, AKKB HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-07-31 fjernes Legale ejere: AKKB HOLDING AALBORG ApS, CENCORE IVS (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-09-22 tilføjes Legale ejere: AKKB HOLDING AALBORG ApS, CENCORE IVS (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Christians Alle 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2015-09-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Sejer Dypevåg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Direktion: Peter Sejer Dypevåg (direktør) (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er investering og finansiering og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-18 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-18 tilføjes Navne: Nord Capital A/S (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Reelle ejere: Anne Kirstine Bundgaard (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2015-09-18 tilføjes Stiftere: AKKB HOLDING AALBORG ApS (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af bestyrelsesformanden alene. (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Vedtægter: 2015-09-18 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)