Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kenneth Holde, 443 Virum ApS. (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2020-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Danish Cannabis Investment ApS. (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Juelsvej 13, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 31, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 31, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 31, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2018-04-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solrød Strandvej 31, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2015-09-16 tilføjes Direktion: Kenneth Holde Hjelmgaard (direktør) (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt foretage formuean-bringelser, herunder investering i fast ejendom samt udlejning heraf. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Legale ejere: Kenneth Holde Hjelmgaard (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-09-16 tilføjes Navne: Holde Holding ApS (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Holde Hjelmgaard (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2015-09-16 tilføjes Stiftere: Kenneth Holde Hjelmgaard (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Vedtægter: 2015-09-16 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-28)