Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform | Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-23 fjernes Bestyrelse: Jacob Christen Estrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-20 tilføjes Bestyrelse: Jacob Christen Estrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2018-03-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-03-20 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2009-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 26.248.342,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Formål: Fondens formål er 1. At understøtte trængende enker eller medlemmer af den Wedell-Wedellsborgske slægt eller værdigt ægtefødt afkom af familien, hvis fader eller moder er født Wedell, efter de i § 5 i nærværende fundats nærmere fastsatte regler, 2. At understøtte beboere på det tidligere grevskab Frijsenborg, som af bestyrelsen anses for værdige hertil, og som opfylder de i § 6 i nævrværende fundats nærmere fastsatte regler, 3. At understøtte personer, der ikke modtager eller har modtaget kontanthjælp efter bistandsloven, herfra er dog undtaget sygehjælp, og som A. Er født i de sogne, hvor grevskabet Wedellsborg i sin tid var største lodsejer, nemlig Husby, Tanderup, Sandager, Kerte, Føns, Ørslev,Udby, Balslev, Gamborg og Bogø sogne, eller B. Er eller har været bruger af ejendomme tilhørende det tidligere grevskab Wedellsborg eller ejeren af Wedellsborg Hovedgård, samt enker efter sådanne, eller C. Er eller har været ansat hos besidderen, eller enker efter sådanne, af det tidligere grevskab Wedellsborg eller ejeren af Wedellsborg Hovedgård, herunder skovarbejdere. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 9.645.331,34 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 tilføjes Vedtægter: 2009-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-07 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2009-01-07 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linen 62, 8450 Hammel (offentliggjort 2007-08-13)
Den 2007-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmemarksvej 15, 5592 Ejby (offentliggjort 2007-08-09)
Den 2007-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmemarksvej 15, 5592 Ejby (offentliggjort 2007-08-09)
Den 2007-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Linen 62, 8450 Hammel (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linen 62, 8450 Hammel (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Linen 62, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-07 tilføjes Navne: LENSGREVE KARL WEDELLS OG COMTESSE AGNES' STIFTELSE (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-11-06 fjernes Navne: LENSGREVE KARL WEDELLS STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-07-02 tilføjes Bestyrelse: Kim Daa Bech Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-01 tilføjes Bestyrelse: Bendt Tido Hannibal Wedell (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-09 tilføjes Bestyrelse: Adam Christoffer Knuth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-09 fjernes Bestyrelse: Frederik Ivan Josias Raben-Levetzau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-02-20 fjernes Bestyrelse: Hans Schack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linen 62, 8450 Hammel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: LENSGREVE KARL WEDELLS STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1989-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 9.536.989,34 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-10 tilføjes Bestyrelse: Hans Schack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-09-10 tilføjes Binavne: LENSGREVE KARL WEDELL STIFTELSE, COMTESSE AGNES STIFTELSE UNDER GREVSKABET FRIJSENBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-09-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)