Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2017-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikparken 11, st. 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-17 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Legale ejere: Rasmus Lundgaard Christensen, Hanne Marie Lundgaard Christensen (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Navne: Paunbræt Holding IVS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Stiftere: Rasmus Lundgaard Christensen, Hanne Marie Lundgaard Christensen (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2017-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Bestyrelse: Henrik Moltke Christensen (formand) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-08-29 fjernes Direktion: Rasmus Lundgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikparken 11, st. 2., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Moltke Christensen (formand) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-09-17 tilføjes Direktion: Rasmus Lundgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-09-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andre selskaber, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-17 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Legale ejere: Rasmus Lundgaard Christensen, Hanne Marie Lundgaard Christensen (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Navne: Paunbræt Holding IVS (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Stiftere: Rasmus Lundgaard Christensen, Hanne Marie Lundgaard Christensen (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-09-17 tilføjes Vedtægter: 2015-09-17 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Macellum IVS. (offentliggjort 2020-07-17)