Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: DEGNEHAVEN Fish Camp Langeland ApS. (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 54, 2200 København N (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-23 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Kontaktoplysninger: fredskovhuset@gmail.com (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Legale ejere: Bruno Andersen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Navne: LANGELANDS IVS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Reelle ejere: Bruno Andersen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Stiftere: FREDSKOVHUSET ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-11-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-06 Statstidende Dekret
Den 2019-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-09-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-08-05 fjernes Direktion: Bruno Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-07-14 tilføjes Legale ejere: Bruno Andersen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-07-14 fjernes Legale ejere: Karen Sofie Andersen (offentliggjort 2019-07-14)
Den 2019-07-14 tilføjes Reelle ejere: Bruno Andersen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-07-14 fjernes Reelle ejere: Karen Sofie Andersen (offentliggjort 2019-07-14)
Den 2019-05-28 tilføjes Reelle ejere: Karen Sofie Andersen (offentliggjort 2019-07-14)
Den 2019-05-25 tilføjes Legale ejere: Karen Sofie Andersen (offentliggjort 2019-07-14)
Den 2019-05-25 fjernes Legale ejere: Degnehavens Campingplads IVS (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 54, 2200 København N (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2018-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 277, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Legale ejere: Degnehaven Camping ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 fjernes Legale ejere: Degnehaven Camping ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-29 fjernes Legale ejere: ISOTOPE København IVS (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2017-08-24 tilføjes Legale ejere: Degnehavens Campingplads IVS (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2017-08-22 tilføjes Navne: LANGELANDS IVS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2017-08-21 fjernes Navne: KITTYS KRAM IVS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2017-08-22 tilføjes Vedtægter: 2017-08-22 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 277, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 34, 5932 Humble (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: ISOTOPE København IVS (offentliggjort 2017-10-29)
Den 2016-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 34, 5932 Humble (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2016-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 277, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 277, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-09-23 tilføjes Direktion: Bruno Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel af gaveartikler og brugskunst og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-23 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: fredskovhuset@gmail.com (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Navne: KITTYS KRAM IVS (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Stiftere: FREDSKOVHUSET ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Vedtægter: 2015-09-23 (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2015-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-05)