Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Henning Christian Hermann Sand Sørensen | 23.09.2015 | 31.05.2018 | |
Stephan Kohlwes | 23.09.2015 | 31.05.2018 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Stephan Kohlwes | 31.03.2016 | 31.05.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Henning Christian Hermann Sand Sørensen | 23.09.2015 | 30.03.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Stephan Kohlwes | 23.09.2015 | 30.03.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |