Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2015-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: HR-GANTZHORN ApS. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: KAR+CO Holding ApS. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-15 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Kontaktoplysninger: mpd@accura.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Legale ejere: Morten Kyhnæb Gantzhorn (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Navne: Gantzhorn Holding ApS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Reelle ejere: Morten Kyhnæb Gantzhorn (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Stiftere: Morten Kyhnæb Gantzhorn (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2021-03-05 Statstidende Dekret
Den 2020-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: mpd@accura.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2020-12-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2020-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-06)
Den 2020-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-23 fjernes Direktion: Morten Kyhnæb Gantzhorn (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Grænsen 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Direktion: Morten Kyhnæb Gantzhorn (direktør) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2015-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-15 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Legale ejere: Morten Kyhnæb Gantzhorn (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Navne: Gantzhorn Holding ApS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Kyhnæb Gantzhorn (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Stiftere: Morten Kyhnæb Gantzhorn (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2015-09-15 tilføjes Vedtægter: 2015-09-15 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2015-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-23)