Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Moselundsvej 16, 3. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-30 fjernes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-30 fjernes Hjemmeside: www.droners.dk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-30 fjernes Hovedbranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-30 fjernes Interessenter: Magnus Roald Jørgensen, Benjamin Otto Steen Solodziuk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-30 fjernes Kontaktoplysninger: mj@droners.dk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-30 fjernes Navne: Droners I/S (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Benjamin Otto Steen Solodziuk, Magnus Roald Jørgensen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-12-30 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moselundsvej 16, 3. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bramstræde 3, 1. mf., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-09-05 tilføjes Hjemmeside: www.droners.dk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-07 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-06 fjernes Bibranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2021-09-07 tilføjes Hovedbranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-09-06 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@droners.dk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2017-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: mj@droners.com (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-10 tilføjes Reelle ejere: Benjamin Otto Steen Solodziuk, Magnus Roald Jørgensen (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bramstræde 3, 1. mf., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2016-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bramstræde 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@droners.com (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-05-16 fjernes Kontaktoplysninger: magnus.rj89@gmail.com (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bramstræde 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bramstræde 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bramstræde 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Bibranche: Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2015-09-23 tilføjes Interessenter: Magnus Roald Jørgensen, Benjamin Otto Steen Solodziuk (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Kontaktoplysninger: magnus.rj89@gmail.com (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-09-23 tilføjes Navne: Droners I/S (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-12-23)