Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Rostgaard Steen | 14.12.2020 | 09.09.2022 | adm. dir |
Morten Svane | 23.09.2015 | 14.12.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Rostgaard Steen | 23.09.2015 | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Else Rosenbæk Steen | 23.09.2015 | 11.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Malene Rostgaard Steen | 23.09.2015 | 11.05.2022 | formand |
Morten Svane | 23.09.2015 | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Maria Rosenbæk Svane | 23.09.2015 | 14.12.2020 | bestyrelsesmedlem |