Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Direktion | xbrl | Tegningsregel | Formål | ||||
Hovedbranche | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: CACI Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Legale ejere: KHAR Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Reelle ejere: Heidi Lilian Pedersen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Reelle ejere: Eric Riis Poulsen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2022-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: KH 2019 ApS. (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2024-04-30 fjernes Direktion: Eric Riis Poulsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: CACI Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Heidi Lilian Pedersen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-15 tilføjes Vedtægter: 2023-08-15 (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er rådgivning, salg og reparation af industrielt udstyr, herunder hydrauliske maskiner og anlæg samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-19 fjernes Hovedbranche: Reparation af elektrisk udstyr (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-06-20 tilføjes Vedtægter: 2022-06-20 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-05-06 tilføjes Binavne: Kjellerup Hydraulik ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører i forening. (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2022-05-05 tilføjes Direktion: Heidi Lilian Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-05 tilføjes Legale ejere: CACI Holding ApS, KHAR Holding ApS (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-05-04 fjernes Legale ejere: KHAR Holding ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-05 tilføjes Reelle ejere: Heidi Lilian Pedersen, Eric Riis Poulsen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-05-04 fjernes Reelle ejere: Eric Riis Poulsen (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-05 tilføjes Vedtægter: 2022-05-05 (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: KHAR Holding ApS (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2019-12-02 fjernes Legale ejere: M.R.B. Holding ApS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-01 fjernes Legale ejere: KHAR Holding ApS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-02 fjernes Reelle ejere: René Bjerre Pedersen (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2015-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdsvej 35, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Direktion: Eric Riis Poulsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2015-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning, salg og service af fjernbetjeninger til mobilt og industrielt udstyr, samt beslægtet udstyr. Montering, instruktion og idriftsætning af samme. Salg af slid- og reservedele til betonindustrien og beslægtede industrier. (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-23 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Hovedbranche: Reparation af elektrisk udstyr (offentliggjort 2022-06-20)
Den 2015-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Legale ejere: KHAR Holding ApS, M.R.B. Holding ApS (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2015-09-23 tilføjes Navne: AR-Systems ApS (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Reelle ejere: René Bjerre Pedersen, Eric Riis Poulsen (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2015-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Stiftere: M.R.B. Holding ApS, KHAR Holding ApS (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2015-09-23 tilføjes Vedtægter: 2015-09-23 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2015-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-23)