Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Axel Bejbro Andersen | 20.08.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Axel Bejbro Andersen | 17.09.2015 | 14.08.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Slot Knudsen | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carol Bell | 27.06.2024 | formand |
Jon Skovgaard-Petersen | 20.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Badsted | 24.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Lindblad | 27.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tom Elert Christensen | 27.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Krishna Hara Chakravarty | 27.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thomas James Howard | 20.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Slot Knudsen | 20.09.2023 | 26.06.2024 | formand |
Jon Skovgaard-Petersen | 17.05.2023 | 19.09.2023 | formand |
Mogens Slot Knudsen | 25.05.2022 | 19.09.2023 | næstformand |
Peter Lindholst | 27.12.2021 | 17.05.2023 | formand |
Mogens Slot Knudsen | 20.03.2021 | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Lindholst | 20.03.2021 | 26.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Gjetting Andersen | 31.08.2020 | 27.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mads Saysette-Rasmussen | 31.08.2020 | 27.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Krishna Hara Chakravarty | 20.08.2019 | 26.12.2021 | formand |
Jakob Axel Bejbro Andersen | 20.08.2019 | 20.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
René Elster | 20.08.2019 | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Patricia Mourad Mager Ayoub | 20.08.2019 | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
René Elster | 14.06.2019 | 14.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Axel Bejbro Andersen | 17.09.2015 | 14.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Krishna Hara Chakravarty | 17.09.2015 | 14.08.2019 | formand |
Thomas James Howard | 17.09.2015 | 14.08.2019 | næstformand |
Simon Haven Strøm | 17.09.2015 | 14.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jon Skovgaard-Petersen | 17.09.2015 | 14.06.2019 | bestyrelsesmedlem |