Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-05 tilføjes Navne: Nitja ApS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-04 fjernes Navne: Nitja IVS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-05 tilføjes Vedtægter: 2021-07-05 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2021-07-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2016-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Myfightbook ApS. (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MMA Galla IVS. (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Myfightbook ApS. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2019-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Myfightbook ApS. (offentliggjort 2019-07-12)
Den 2020-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: My Trash ApS. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: My Trash ApS. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredens Allé 16, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Direktion: Claus Skjoldborg Larsen (direktør) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden hermed forbundet aktivitet. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-22 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Legale ejere: Claus Skjoldborg Larsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-09-22 tilføjes Navne: Nitja IVS (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2015-09-22 tilføjes Reelle ejere: Claus Skjoldborg Larsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2015-09-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Stiftere: Claus Skjoldborg Larsen (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-22 tilføjes Vedtægter: 2015-09-22 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2015-09-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2015-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-22)