Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-22 fjernes Bestyrelse: Michael Rønde Andersen (formand) (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2021-12-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Laila Madsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Laila Madsen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Kilsgård Andersen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2016-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2016-12-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2015-09-29 tilføjes Legale ejere: Louise Kilsgård Andersen (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2015-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvej 13, 7800 Skive (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2015-09-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Rønde Andersen (formand) (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Direktion: Louise Kilsgård Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at skabe kjoler i tidens trends til kvinder fra str 44 og opefter. (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-15 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Hjemmeside: byviola.dk (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: louise@byviola.dk (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Navne: by Viola ApS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Stiftere: Louise Kilsgård Andersen (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Vedtægter: 2015-09-11 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-22)