Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Binavne | Hjemmeside | Ejerskaber | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengårds Alle 243, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- samt investeringsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-03 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-12-02 fjernes Hovedbranche: Reparation af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2022-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jakob@cewijo.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: klausvalsted@mobilbuddy.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-03 tilføjes Legale ejere: Færch B Holding ApS, Jonathan Færch Bendtsen, William Færch Bendtsen, Celine Færch Bendtsen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-02 fjernes Legale ejere: Færch B Holding ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-03 tilføjes Navne: Færch Family Invest and Consulting ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-02 fjernes Navne: Mobilbuddy ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-03 tilføjes Reelle ejere: Jakob Færch Bendtsen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-02 fjernes Reelle ejere: Jakob Færch Bendtsen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-03 tilføjes Vedtægter: 2022-12-03 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-02 fjernes Binavne: Phonefixers ApS, Mobilbuddy.dk ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-02 fjernes Hjemmeside: mobilbuddy.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2016-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Cewijo ApS. (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2022-11-09 tilføjes Direktion: Jakob Færch Bendtsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-09 fjernes Direktion: Klaus Valsted (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-09 tilføjes Legale ejere: Færch B Holding ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-09 fjernes Legale ejere: Klaus Valsted (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-09 tilføjes Reelle ejere: Jakob Færch Bendtsen (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: Klaus Valsted (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-06 fjernes Legale ejere: Benny Hove Jakobsen (offentliggjort 2021-11-06)
Den 2021-11-06 fjernes Reelle ejere: Benny Hove Jakobsen (offentliggjort 2021-11-06)
Den 2021-01-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 3, 7700 Thisted (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2020-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 55, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 55, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2017-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Platanvej 51, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2017-01-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-23 tilføjes Legale ejere: Klaus Valsted (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2016-04-22 fjernes Legale ejere: Kevin Valsted, Klaus Valsted (offentliggjort 2016-04-23)
Den 2016-04-23 tilføjes Reelle ejere: Klaus Valsted (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2016-04-22 fjernes Reelle ejere: Klaus Valsted (offentliggjort 2021-11-06)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: Kevin Valsted, Klaus Valsted, Benny Hove Jakobsen (offentliggjort 2016-04-23)
Den 2015-10-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Valsted, Benny Hove Jakobsen (offentliggjort 2021-11-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 51, 7700 Thisted (offentliggjort 2017-01-08)
Den 2015-09-18 tilføjes Binavne: Phonefixers ApS, Mobilbuddy.dk ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Direktion: Klaus Valsted (adm. dir.) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2015-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed inden for elektronikbranchen samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-18 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Hjemmeside: mobilbuddy.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Hovedbranche: Reparation af kommunikationsudstyr (offentliggjort 2022-12-03)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: klausvalsted@mobilbuddy.dk (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Navne: Mobilbuddy ApS (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Stiftere: Jakob Færch Bendtsen (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Vedtægter: 2015-09-18 (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-22)