Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Terosevej 13, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Binavne: Webzait ApS, Trafero ApS, Innate Living ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Direktion: William Ramaki (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-18 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Hjemmeside: www.refrezo.dk (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@refrezo.dk (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Legale ejere: WILLIAM R INVEST ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Navne: Refrezo ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Reelle ejere: William Ramaki (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Stiftere: WILLIAM R INVEST ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terosevej 13, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 16, 8520 Lystrup (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2017-06-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-06-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelgårdsvej 16, 8520 Lystrup (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 93, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-14 tilføjes Binavne: Innate Living ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-03-14 tilføjes Vedtægter: 2016-03-14 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 93, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Terosevej 13, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2016-01-04 tilføjes Hjemmeside: www.refrezo.dk (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-21 tilføjes Legale ejere: William Ramaki, WILLIAM R INVEST ApS (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-09-21 fjernes Legale ejere: William Ramaki (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-09-21 tilføjes Reelle ejere: William Ramaki (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Terosevej 13, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-18 tilføjes Binavne: Webzait ApS, Trafero ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Direktion: William Ramaki (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er IT, internet drift og drift af websites samt forretning relateret hertil. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-18 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@refrezo.dk (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Navne: Refrezo ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2015-09-18 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-10)
Den 2015-09-18 tilføjes Stiftere: WILLIAM R INVEST ApS (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Vedtægter: 2015-09-18 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-18)