Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NordiskeAZ ApS. (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2021-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Royal Beauty ApS. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2021-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ASIA FUSION APS. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-16 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Kontaktoplysninger: nordiskeaz@gmail.com (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Legale ejere: Tingting Ren (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Navne: Aksoy Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-09-01 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Reelle ejere: Tingting Ren (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Stiftere: Mehmed Omar Gjøderum Aksoy (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-11-07 fjernes Direktion: Tingting Ren (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-08-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-06-16)
Den 2021-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Viggo Stuckenbergs Vej 4, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: nordiskeaz@gmail.com (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Direktion: Tingting Ren (direktør) (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-05-01 fjernes Direktion: Mehmed Omar Gjøderum Aksoy (direktør) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-04-11 tilføjes Legale ejere: Tingting Ren (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-04-11 fjernes Legale ejere: Mehmed Omar Gjøderum Aksoy (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-11 tilføjes Reelle ejere: Tingting Ren (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-04-11 fjernes Reelle ejere: Mehmed Omar Gjøderum Aksoy (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-02-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2020-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-09-01 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viggo Stuckenbergs Vej 4, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 31, 18., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 31, 18., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2015-09-16 tilføjes Direktion: Mehmed Omar Gjøderum Aksoy (direktør) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2015-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-08-31 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-16 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-05-13)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 90.225,00 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Legale ejere: Mehmed Omar Gjøderum Aksoy (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2015-09-16 tilføjes Navne: Aksoy Holding ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Reelle ejere: Mehmed Omar Gjøderum Aksoy (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2015-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Stiftere: Mehmed Omar Gjøderum Aksoy (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2015-09-16 tilføjes Vedtægter: 2015-09-16 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-20)