Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2015-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: murermesterbanasik@gmail.com (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-12-13 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@murermesterbanasik.dk (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 21, 9480 Løkken (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Direktion: Mico Peder Kirkbak Banasik (direktør) (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive håndværksmæssig virksomhed, handel, investering og aktiebesiddelse samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-18 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@murermesterbanasik.dk (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2015-09-18 tilføjes Legale ejere: Mico Banasik Holding ApS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Navne: Mico Banasik ApS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Reelle ejere: Mico Peder Kirkbak Banasik (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Stiftere: Mico Banasik Holding ApS (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Vedtægter: 2015-09-18 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-22)