Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 11, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 18, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2015-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JESPER KROGH NILSSON TØMRER & SNEDKERMESTER ApS. (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2016-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jknilsson Udlejning ApS. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2022-07-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-08-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-08-31 fjernes Revisor: S.J.J.J.S ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 18, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2019-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 18, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeskovvej 18, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 12, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-12 tilføjes Revisor: S.J.J.J.S ApS (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2015-11-12 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 12, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2015-09-16 tilføjes Direktion: Jesper Krogh Nilsson (direktør) (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udlejning af driftsmidler og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt investering i kapitalandele. (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-16 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Legale ejere: Jesper Krogh Nilsson (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-09-16 tilføjes Navne: Jknilsson Holding ApS (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Reelle ejere: Jesper Krogh Nilsson (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2015-09-16 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-09-16 tilføjes Stiftere: Jesper Krogh Nilsson (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Vedtægter: 2015-09-16 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-21)