Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den adm. direktør (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 tilføjes Vedtægter: 2020-01-08 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-08 fjernes Direktion: Torben Lehmann Laurberg (direktør) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-13 tilføjes Direktion: Torben Lehmann Laurberg (direktør) (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2017-09-13 fjernes Direktion: Lone Lehmann Laurberg (direktør) (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebakken 28, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Direktion: Lone Lehmann Laurberg (direktør) (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere, distribuere og sælge boligudstyr, møbler og tilbehør og de hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-18 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Hjemmeside: atticco.dk (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: jhs@atticco.dk (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Legale ejere: FanAttic ApS, Jens Høgh Simonsen (offentliggjort 2015-10-02)
Den 2015-09-18 tilføjes Navne: ATTICCO ApS (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Reelle ejere: Jens Høgh Simonsen (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Stiftere: FanAttic ApS (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion eller af en direktør i forening med et direktionsmedlem. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-09-18 tilføjes Vedtægter: 2015-09-18 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 2015-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-21)