Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Leonhard Nielsen | 15.12.2016 | 28.07.2017 | direktør |
Jacob Leonhard Nielsen | 17.09.2015 | 07.06.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Leonhard Nielsen | 07.06.2017 | 28.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Leonhard Nielsen | 07.06.2017 | 07.07.2017 | formand |
Helle Nielsen | 15.12.2016 | 28.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Leonhard Asferg Nielsen | 15.12.2016 | 07.06.2017 | formand |
Erling Leonhard Nielsen | 08.09.2016 | 15.12.2016 | formand |
Pernille Leonhard Asferg Nielsen | 08.09.2016 | 14.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Strikert | 11.05.2016 | 08.09.2016 | formand |
Jacob Leonhard Nielsen | 17.09.2015 | 06.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Erling Leonhard Nielsen | 17.09.2015 | 07.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Michael Kjær Salmansen | 17.09.2015 | 11.05.2016 | formand |