Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
xbrl | Bestyrelse | Formål | Legale ejere | ||||
Navne | Tegningsregel | Kapital | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-03-27 tilføjes Direktion: Christoffer Krogh Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-27 fjernes Direktion: Rikke Schmith Kampmann (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-05 tilføjes Vedtægter: 2024-03-05 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Kenneth Morgan (formand) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 fjernes Bestyrelse: Michael Bruhn (formand) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Direktion: Rikke Schmith Kampmann (direktør) (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: Mikael Arne Fogemann (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2020-03-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Bestyrelse: Michael Bruhn (formand) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-01-31 fjernes Bestyrelse: Michael Soetmann (formand) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Direktion: Mikael Arne Fogemann (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-01-31 fjernes Direktion: Bo Holse Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, drifte, eje og frasælge ejendommene, der ejes af selskabet, på kommercielt grundlag samt anden virksomhed i forbindelse hermed (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: PFA Nordhavn ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-30 fjernes Legale ejere: PFA Nordhavn ApS (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Navne: PFA Nordhavn I P/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-30 fjernes Navne: RetReal NSF Nordhavn 1 P/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Vedtægter: 2020-01-31 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 5.640.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-21 tilføjes Direktion: Bo Holse Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-21 fjernes Direktion: Steen Sønderby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-20 tilføjes Bestyrelse: Henrik Steenstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-11-20 fjernes Bestyrelse: Nicolai Irminger Axholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-06-12 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ebbe Riise-Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-06-12 fjernes Bestyrelse: Rasmus Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 5.200.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-10-22 tilføjes Vedtægter: 2018-10-22 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-06-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-03-07 tilføjes Vedtægter: 2018-03-07 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2017-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2017-10-19 tilføjes Vedtægter: 2017-10-19 (offentliggjort 2018-03-19)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-11-13 tilføjes Vedtægter: 2015-11-13 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-10-07 tilføjes Vedtægter: 2015-10-07 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-10-07 fjernes Bestyrelse: Sarah Strandbygaard Hacke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborgvej 48, 2830 Virum (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-09-15 tilføjes Bestyrelse: Sarah Strandbygaard Hacke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-09-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Direktion: Steen Sønderby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2015-09-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er udvikle, drifte og frasælge ejendommene, der ejes af selskabet, på kommercielt grundlag, samt anden virksomhed der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2015-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-15 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Legale ejere: PFA Nordhavn ApS, UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2015-09-15 tilføjes Navne: RetReal NSF Nordhavn 1 P/S (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2015-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2015-09-15 tilføjes Stiftere: PFA Nordhavn ApS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, 3 bestyrelsesmedlemmer i forening med 1 direktør, af bestyrelsesformanden sammen med direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2015-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-16)