Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Vedtægter | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-05-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 19, 2830 Virum (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-16 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Hjemmeside: www.okoume.dk (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@okoume.dk (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Legale ejere: Anders Jens Lund, Anders Kjærgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Navne: Okoume ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Reelle ejere: Anders Jens Lund, Anders Kjærgaard Jensen (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Stiftere: Eva Lund Jacobsen, Anders Jens Lund (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-07 fjernes Direktion: Anders Jens Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 19, 2830 Virum (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ystadgade 6, 4. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og design af møbler og interiør og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-06-06 tilføjes Navne: Okoume ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-06-05 fjernes Navne: Okoume IVS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-06 tilføjes Vedtægter: 2019-06-06 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-06-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-27 tilføjes Direktion: Anders Kjærgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-05-27 fjernes Direktion: Eva Lund Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-10 tilføjes Legale ejere: Anders Kjærgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-05-10 fjernes Legale ejere: Eva Lund Jacobsen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Kjærgaard Jensen (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ystadgade 6, 4. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 33, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Willemoesgade 33, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2015-09-16 tilføjes Direktion: Eva Lund Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2015-09-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive et designværksted, hvor møbler og interiør udvikles, designes og produceres. (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-16 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Hjemmeside: www.okoume.dk (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 18.000,00 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@okoume.dk (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Legale ejere: Eva Lund Jacobsen, Anders Jens Lund (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2015-09-16 tilføjes Navne: Okoume IVS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-09-16 tilføjes Reelle ejere: Anders Jens Lund (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Stiftere: Eva Lund Jacobsen, Anders Jens Lund (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2015-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-12)