Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2019-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Legale ejere: MSM Entreprise IVS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Navne: A2B-Fragtmænd IVS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes ObligatoriskEmail: a2bkurer@gmail.com (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-01-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2018-05-29 fjernes Direktion: Minhas Shah (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2017-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-01 tilføjes Direktion: Minhas Shah (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: MSM Entreprise IVS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Legale ejere: Sehrish Ahmed (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-10-31 fjernes Legale ejere: Sehrish Ahmed (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-10-30 fjernes Legale ejere: Sehrish Ahmed, Ahmet Güven (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 fjernes Direktion: Sehrish Ahmed (direktør) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-16 tilføjes Navne: A2B-Fragtmænd IVS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-06-15 fjernes Navne: A2B-Kurer IVS (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2016-06-16 tilføjes Vedtægter: 2016-06-16 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2016-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverprisvej 10, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 112, 2. d., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-13 tilføjes ObligatoriskEmail: a2bkurer@gmail.com (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 112, 2. d., 4000 Roskilde (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-28 tilføjes Direktion: Sehrish Ahmed (direktør) (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2015-09-28 fjernes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-14 tilføjes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-28 tilføjes Hovedbranche: Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-28 tilføjes Legale ejere: Sehrish Ahmed, Ahmet Güven (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2015-09-28 tilføjes Navne: A2B-Kurer IVS (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-09-27 fjernes Navne: Forregistreret 150916 IVS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-14 tilføjes Navne: Forregistreret 150916 IVS (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-28 tilføjes Vedtægter: 2015-09-28 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-06-02)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-02)