Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Kapital | Legale ejere | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 tilføjes Binavne: LB&C ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-29 fjernes Binavne: CoCo Group ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Navne: Lars Barfoed & Company ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-29 fjernes Navne: Copenhagen Counsellors Group ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-02-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 tilføjes Legale ejere: Lars Barfoed (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Legale ejere: Barfoed Holding IVS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 tilføjes Vedtægter: 2019-05-06 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 tilføjes Binavne: CoCo Group ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2017-05-30 tilføjes Navne: Copenhagen Counsellors Group ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2017-05-29 fjernes Navne: Barfoed Consulting IVS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2017-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.G. Ramms Alle 74, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Direktion: Lars Barfoed (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 fjernes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Legale ejere: Barfoed Holding IVS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-17 tilføjes Navne: Barfoed Consulting IVS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-09-16 fjernes Navne: Forregistreret 150915 IVS (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Navne: Forregistreret 150915 IVS (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Barfoed (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-09-17 tilføjes Vedtægter: 2015-09-17 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-16)