Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2015-09-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Lars Barfoed & Company ApS. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: P.G. Ramms Alle 74, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Direktion: Lars Barfoed (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Legale ejere: Lars Barfoed (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Navne: Barfoed Holding IVS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes ObligatoriskEmail: lb@primetime.dk (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Reelle ejere: Lars Barfoed (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 tilføjes ObligatoriskEmail: lb@primetime.dk (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.G. Ramms Alle 74, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbeløgade 4, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Direktion: Lars Barfoed (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-17 fjernes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Direktion: Jonas Wilhelm Vendike Davis (adm. dir.) (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Legale ejere: Lars Barfoed (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-17 tilføjes Navne: Barfoed Holding IVS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-16 fjernes Navne: Forregistreret 150914 IVS (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-14 tilføjes Navne: Forregistreret 150914 IVS (offentliggjort 2015-09-17)
Den 2015-09-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Barfoed (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-17 tilføjes Vedtægter: 2015-09-17 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Stiftere: STIFT ET IVS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-03)