Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-23 tilføjes Vedtægter: 2022-06-23 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2015-09-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BWW Group ApS. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2019-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BWW Event ApS. (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2022-03-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-03-15 tilføjes Direktion: Kristian Krabbe Bournonville (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Kristian Krabbe Bournonville (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 441, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 441, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-26 tilføjes Vedtægter: 2017-09-26 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vordingborgvej 441, 4690 Haslev (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2015-09-14 tilføjes Direktion: Kristian Krabbe Bournonville (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2015-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed som holdingselskab, samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Legale ejere: Kristian Krabbe Bournonville (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2015-09-14 tilføjes Navne: Krabbe Holding ApS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Reelle ejere: Kristian Krabbe Bournonville (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Stiftere: Kristian Krabbe Bournonville (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)