Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 tilføjes Vedtægter: 2021-11-24 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2015-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Sofiendal Anlæg/Kapitalfond A/S. (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2015-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Sofiendal Invest ApS. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SOFIENDAL KAPITALFOND ApS. (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2016-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Danske Avlsdyr og Minkproduktion A/S. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2019-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: DAMP Holding Danmark A/S. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liljevej 3, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 4, 6920 Videbæk (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-19 tilføjes Direktion: Iryna Bryk Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-19 fjernes Direktion: Knud Koldborg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: SOFIENDAL KAPITALFOND ApS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: 542 IVS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-01 tilføjes Reelle ejere: Iryna Bryk Mouritsen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-05-01 fjernes Reelle ejere: Knud Koldborg Sørensen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-06 tilføjes Vedtægter: 2019-06-06 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-06-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 4, 6920 Videbæk (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Liljevej 3, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-16 tilføjes Direktion: Knud Koldborg Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-05-16 fjernes Direktion: Steen Bryk Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-16 tilføjes Legale ejere: 542 IVS (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-05-16 fjernes Legale ejere: Steen Bryk Mouritsen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-16 tilføjes Reelle ejere: Knud Koldborg Sørensen (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2019-05-16 fjernes Reelle ejere: Steen Bryk Mouritsen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er ren formueadministration. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Vedtægter: 2018-08-20 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2016-05-25 tilføjes Vedtægter: 2016-05-25 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-01 tilføjes Bibranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2016-01-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liljevej 3, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2015-08-25 tilføjes Direktion: Steen Bryk Mouritsen (direktør) (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2015-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt finansiering, investering efter ledelsens skøn og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2015-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-12)
Den 2015-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-08-25 tilføjes Legale ejere: Steen Bryk Mouritsen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2015-08-25 tilføjes Navne: Steen Mouritsen Invest ApS (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-08-25 tilføjes Reelle ejere: Steen Bryk Mouritsen (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2015-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2015-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2015-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-08-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-16)