Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Fisker Arvad | 28.07.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christina Fisker Arvad | 23.04.2020 | 29.06.2022 | adm. dir |
Daniel Fisker Arvad | 10.02.2020 | 23.04.2020 | adm. dir |
Karuna Binkhuntod | 10.12.2019 | 10.02.2020 | adm. dir |
Nehad Al Idrissi | 28.02.2017 | 10.12.2019 | direktør |
Zaheer Mohammad Tamama | 01.09.2015 | 28.02.2017 | direktør |