Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: SISCMA ApS. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2017-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Påkjær 25, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Direktion: Marc Bachmann (direktør) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Legale ejere: Marc Bachmann (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Navne: KHMB ApS (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Stiftere: Marc Bachmann (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2016-10-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Påkjær 25, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Direktion: Marc Bachmann (direktør) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at besidde anparter i SISCMA ApS, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Legale ejere: Marc Bachmann (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Navne: KHMB ApS (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Stiftere: Marc Bachmann (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-13)