Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 62, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Legale ejere: F.M. CONSULT ApS, Christian Matzen (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Navne: CHMA ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Reelle ejere: Fritz Matzen, Christian Matzen (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Stiftere: F.M. CONSULT ApS, Christian Matzen (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 sletter virksomheden Ejerskaber: SISCMA ApS. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SISCMA ApS. (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2021-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 62, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2021-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 62, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2019-11-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2019-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-17 fjernes Direktion: Christian Matzen (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2018-12-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Fritz Matzen, Christian Matzen (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-20 tilføjes Vedtægter: 2017-09-20 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2016-02-01 tilføjes Legale ejere: F.M. CONSULT ApS, Christian Matzen (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2016-01-31 fjernes Legale ejere: Christian Matzen, F.M. CONSULT ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 62, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2015-09-14 tilføjes Direktion: Christian Matzen (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2015-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at besidde anparter i SISCMA ApS, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 105.000,00 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Legale ejere: Christian Matzen, F.M. CONSULT ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-09-14 tilføjes Navne: CHMA ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Stiftere: F.M. CONSULT ApS, Christian Matzen (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-13)