Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Dekret | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnebjergvej 10, 3200 Helsinge (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-15 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Legale ejere: BORGEN-JØRGENSEN & CO ApS, AND. INVEST ApS, Michael Birn Knop, Monocore Holding ApS, KURT KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Navne: Great Taste Company ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Reelle ejere: Henrik Bach Jørgensen, Kim Kurt Kristensen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Stiftere: BORGEN-JØRGENSEN & CO ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-10-19 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 fjernes Bestyrelse: Kim Kurt Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-15 fjernes Direktion: Henrik Bach Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnebjergvej 10, 3200 Helsinge (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-17 Statstidende Dekret
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-01-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-13 fjernes Legale ejere: SJ CORPORATE FINANCE ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-10-12 tilføjes Legale ejere: SJ CORPORATE FINANCE ApS, KURT KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-10-11 fjernes Legale ejere: KURT KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2016-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jesper Schmith Kampmann (formand) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2016-04-26 fjernes Bestyrelse: Torben Andreasen (formand) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Bestyrelse: Jesper Schmith Kampmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 55.500,00 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2016-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2016-01-26 tilføjes Legale ejere: Monocore Holding ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2016-01-26 tilføjes Vedtægter: 2016-01-26 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-11-12 tilføjes Legale ejere: KURT KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-10-13)
Den 2015-11-11 fjernes Legale ejere: Kim Kurt Kristensen, Jacob Kurt Kristensen (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 55, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 104, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rygårds Alle 104, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-09-15 tilføjes Bestyrelse: Torben Andreasen (formand) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-09-15 tilføjes Direktion: Henrik Bach Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2015-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forhandle produkter indenfor saucer, fonder og supper, samt lignende virksomhed. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-15 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Legale ejere: Kim Kurt Kristensen, Jacob Kurt Kristensen, BORGEN-JØRGENSEN & CO ApS, AND. INVEST ApS, Michael Birn Knop (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-09-15 tilføjes Navne: Great Taste Company ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bach Jørgensen, Kim Kurt Kristensen (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Stiftere: BORGEN-JØRGENSEN & CO ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2015-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-18)