Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Bibranche | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghaven 52, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Binavne: Din Foderkonsulent ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Direktion: Henriette Maria Bech Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Hjemmeside: http://www.dinfodevarekonsulent.dk/ (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Kontaktoplysninger: henriette@dinfodevarekonsulent.dk (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Navne: Din Fødevarekonsulent ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Reelle ejere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Stiftere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2017-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Boligselskabet Villa Villekula IvS. (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-10-04 fjernes Legale ejere: Mads Ulrich Holding IvS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-09-23 fjernes Legale ejere: Henriette Bech Holding IvS (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-05-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-05-28 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 fjernes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghaven 52, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-10-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-13 tilføjes Binavne: Din Foderkonsulent ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-12-12 fjernes Binavne: Din Foderkonsulent IvS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Navne: Din Fødevarekonsulent ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-12-11 fjernes Navne: Din Fødevarekonsulent IvS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-12 tilføjes Vedtægter: 2018-12-12 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-12-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-18 tilføjes Binavne: Din Foderkonsulent IvS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-10-17 fjernes Binavne: Bech Food IvS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-18 tilføjes Legale ejere: Henriette Bech Holding IvS, Mads Ulrich Holding IvS (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2018-10-17 fjernes Legale ejere: Henriette Bech Holding IvS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-18 tilføjes Reelle ejere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2018-10-17 fjernes Reelle ejere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-10-18 tilføjes Vedtægter: 2018-10-18 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-27 tilføjes Legale ejere: Henriette Bech Holding IvS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-08-27 fjernes Legale ejere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-27 tilføjes Reelle ejere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2018-08-26 fjernes Reelle ejere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssegården 49, 1. th., 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-22 tilføjes Binavne: Bech Food IvS (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: henriette@dinfodevarekonsulent.dk (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2017-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: henriette@bechfood.dk (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-22 tilføjes Navne: Din Fødevarekonsulent IvS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2017-09-21 fjernes Navne: Bech Food IVS (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-09-22 tilføjes Vedtægter: 2017-09-22 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2016-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: henriette@bechfood.dk (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2016-12-17 fjernes Kontaktoplysninger: henriette4279@hotmail.com (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2015-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssegården 49, 1. th., 7500 Holstebro (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-09-14 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-09-14 tilføjes Direktion: Henriette Maria Bech Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og rådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-09-30 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-14 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Hjemmeside: http://www.dinfodevarekonsulent.dk/ (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 670,00 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: henriette4279@hotmail.com (offentliggjort 2016-12-18)
Den 2015-09-14 tilføjes Legale ejere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-09-14 tilføjes Navne: Bech Food IVS (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-09-14 tilføjes Reelle ejere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Stiftere: Henriette Maria Bech Jørgensen (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2015-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-19)