Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FASTERHOLDT EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2016-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fasterholdt Biler ApS. (offentliggjort 2016-12-02)
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-02-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION AALBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-12-23 tilføjes Legale ejere: Torben Pallesen Fasterholdt (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2015-12-22 fjernes Legale ejere: Bent Pallesen Fasterholdt, Ninna Fasterholdt (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-12-23 tilføjes Reelle ejere: Torben Pallesen Fasterholdt (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2015-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkemosevej 5, 7200 Grindsted (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Direktion: Torben Pallesen Fasterholdt (direktør) (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel, industri, produktion, investering, og eje andele i andre selskaber, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-08-24 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Legale ejere: Bent Pallesen Fasterholdt, Ninna Fasterholdt (offentliggjort 2015-12-29)
Den 2015-08-24 tilføjes Navne: TPF Holding ApS (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2015-08-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2015-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-14)