Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2017-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 34, 4. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-08 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Navne: REVEL IVS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes ObligatoriskEmail: s.f.fantini@gmail.com (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Stiftere: Søren Francois Fantini, Carl-Frederik Sylvest Matzen (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-13)
Den 2016-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-08-09 fjernes Direktion: Carl-Frederik Sylvest Matzen (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborggade 34, 4. mf., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Direktion: Carl-Frederik Sylvest Matzen (direktør) (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-06-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-06-08 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Navne: REVEL IVS (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes ObligatoriskEmail: s.f.fantini@gmail.com (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Stiftere: Søren Francois Fantini, Carl-Frederik Sylvest Matzen (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-09)