Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skæring højsagervej 45, 8250 Egå (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Bestyrelse: Ole Pedersen (formand) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Binavne: Seniorlavpris ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Direktion: Ole Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Kontaktoplysninger: ole@mikelo.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Legale ejere: LINDE FRELLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Navne: Hjælpemiddelcentralen ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Reelle ejere: Ole Pedersen (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Stiftere: LINDE FRELLSEN HOLDING ApS, IVÆRKSÆTTERI & VELVÆRE ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-22 tilføjes Bestyrelse: Benjamin Linde Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2016-12-22 fjernes Bestyrelse: Thomas Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-22 tilføjes Direktion: Ole Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2016-12-22 fjernes Direktion: Birgit Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skæring højsagervej 45, 8250 Egå (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2016-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyrrisvej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2016-12-16 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@mikelo.dk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyrrisvej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2015-09-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2015-09-01 tilføjes Binavne: Seniorlavpris ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Birgit Andersen (direktør) (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2015-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formal er at drive handel med hjælpemidler (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: LINDE FRELLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Navne: Hjælpemiddelcentralen ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Pedersen (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Stiftere: LINDE FRELLSEN HOLDING ApS, IVÆRKSÆTTERI & VELVÆRE ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen, eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)