Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 14, 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Binavne: Den Grønne Baron StorKøbenhavn IVS, Den Grønne Baron Fyn IVS, Den Grønne Baron Drone IVS, Den Grønne Baron DJI IVS, Den Grønne Baron 5Xr IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-13 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Hjemmeside: dengrønnebaron.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Kontaktoplysninger: mlc@dengronnebaron.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Legale ejere: Mogens Limkilde Cederskjold (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Navne: Den Grønne Baron IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Reelle ejere: Mogens Limkilde Cederskjold (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Stiftere: Mogens Limkilde Cederskjold (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-04-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-05-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 Statstidende Dekret
Den 2022-02-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Bestyrelse: Mogens Limkilde Cederskjold (formand) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Mogens Limkilde Cederskjold (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-30 tilføjes Vedtægter: 2017-12-30 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er undervisning inden for kommerciel luftfart (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-31 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mlc@dengronnebaron.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-17 fjernes Kontaktoplysninger: cederskjold@mail.dk (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: cederskjold@mail.dk (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 14, 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Bestyrelse: Mogens Limkilde Cederskjold (formand) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2015-09-13 tilføjes Binavne: Den Grønne Baron StorKøbenhavn IVS, Den Grønne Baron Fyn IVS, Den Grønne Baron Drone IVS, Den Grønne Baron DJI IVS, Den Grønne Baron 5Xr IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Direktion: Mogens Limkilde Cederskjold (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2015-09-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er Drone operationer (offentliggjort 2017-12-31)
Den 2015-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-13 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Hjemmeside: dengrønnebaron.dk (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Legale ejere: Mogens Limkilde Cederskjold (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Navne: Den Grønne Baron IVS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Reelle ejere: Mogens Limkilde Cederskjold (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Stiftere: Mogens Limkilde Cederskjold (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Mogens Limkilde Cederskjold (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2015-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2015-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)