Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2018-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Valkendorfsgade 3, 1151 København K (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-02-28 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-11 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Navne: Marketing Gruppen CPH ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes ObligatoriskEmail: kent@relia.dk (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Stiftere: Ejendomsgruppen Norden A/S (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-10-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-11-16)
Den 2016-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)
Den 2016-07-14 tilføjes ObligatoriskEmail: kent@relia.dk (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-07-14 fjernes Direktion: Kent Benny Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valkendorfsgade 3, 1151 København K (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmevej 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-19 tilføjes Navne: Marketing Gruppen CPH ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-01-18 fjernes Navne: Marketingsgruppen Norden ApS (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-19 tilføjes Vedtægter: 2016-01-19 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 9, 3200 Helsinge (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-09-11 tilføjes Direktion: Kent Benny Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2015-09-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed som opsparings-, investerings-, holdings-, komplementar-, finansierings- og ejendomsselskab, endvidere kan selskabet drive virksomhed inden for formidling, handel, rådgivning, leasing, fabrikation, industri, service og anden efter ledelsens opfattelse relateret virksomhed. (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-02-28 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-11 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Navne: Marketingsgruppen Norden ApS (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-09-11 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Stiftere: Ejendomsgruppen Norden A/S (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-10-26)
Den 2015-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2015-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-12)