Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 11, st. b., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Bibranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-08 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Kontaktoplysninger: ziyad@uniqueva.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Legale ejere: Kai Köhler (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Navne: Uniqueva ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Reelle ejere: Kai Köhler (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Stiftere: BENSOUDA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-07-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-01-22 Statstidende Dekret
Den 2020-12-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-10-26 fjernes Direktion: Kai Köhler (direktør) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 11, st. b., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 17, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fåborgvej 17, 5750 Ringe (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-11-12 tilføjes Direktion: Kai Köhler (direktør) (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-11-12 fjernes Direktion: Ziyad Ahmad Atwi (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Kai Köhler (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: Ziyad Ahmad Atwi (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Kai Köhler (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Ziyad Ahmad Atwi (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-03 fjernes Legale ejere: BENSOUDA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-31 tilføjes Reelle ejere: Ziyad Ahmad Atwi (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-05-30 fjernes Reelle ejere: Ziyad Ahmad Atwi (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-16 fjernes Reelle ejere: Jamal Abdul Nasar Bensouda (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-31 fjernes Direktion: Jamal Abdul Nasar Bensouda (direktør) (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Erik Eriksens Gade 12, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-05-16 tilføjes Kontaktoplysninger: ziyad@uniqueva.com (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2019-05-15 fjernes Kontaktoplysninger: jamal@uniqueva.com (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-03-08 tilføjes Bibranche: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2019-03-08 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2019-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Direktion: Ziyad Ahmad Atwi (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: BENSOUDA HOLDING ApS, Ziyad Ahmad Atwi (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-01-30 fjernes Legale ejere: BENSOUDA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jamal Abdul Nasar Bensouda, Ziyad Ahmad Atwi (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-01-30 fjernes Reelle ejere: Jamal Abdul Nasar Bensouda (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2019-01-31 tilføjes Vedtægter: 2019-01-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erik Eriksens Gade 12, st. th., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Kanalen 9, 2. tv., 1413 København K (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jamal@uniqueva.com (offentliggjort 2019-05-16)
Den 2019-01-23 fjernes Kontaktoplysninger: jonas@uniqueva.com (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-08-24 tilføjes Direktion: Jamal Abdul Nasar Bensouda (direktør) (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-08-24 fjernes Direktion: Jonas Høiris Gregersen (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Kanalen 9, 2. tv., 1413 København K (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jonas@uniqueva.com (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-01-22 tilføjes Direktion: Jonas Høiris Gregersen (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-01-22 fjernes Direktion: Lone Poula Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 5, 1411 København K (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 129, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administrationsvirksomhed (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-10 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-09 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2017-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-09 tilføjes Navne: Uniqueva ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2017-03-08 fjernes Navne: Selskab af 01.10.15 ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2017-03-09 tilføjes Vedtægter: 2017-03-09 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-17 fjernes Legale ejere: Elissa Mahdi (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: Lone Poula Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2016-03-01 fjernes Direktion: Jamal Abdul Nasar Bensouda (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-25 tilføjes Legale ejere: Elissa Mahdi, BENSOUDA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-20)
Den 2015-09-24 fjernes Legale ejere: BENSOUDA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-08 tilføjes Legale ejere: BENSOUDA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 129, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-09-08 tilføjes Direktion: Jamal Abdul Nasar Bensouda (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2015-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurant samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-08 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Navne: Selskab af 01.10.15 ApS (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2015-09-08 tilføjes Reelle ejere: Jamal Abdul Nasar Bensouda (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2015-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Stiftere: BENSOUDA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2015-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-26)