Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Bibranche | ||||
Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 tilføjes Binavne: North Administration Komplementar ApS, North Administration ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Binavne: North Administration Komplementar IVS, North Administration IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Navne: North Komplementar ApS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Navne: North Komplementar IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Vedtægter: 2021-03-03 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2021-03-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-14 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: Morten Neergaard (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-12-30 fjernes Legale ejere: Morten Neergaard (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Morten Neergaard (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2016-12-31 fjernes Direktion: Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 33, 3., 1160 København K (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Binavne: North Administration Komplementar IVS, North Administration IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Direktion: Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-01-14)
Den 2015-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i North Advokatpartnerselskab samt udøvelse af hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-01 (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Morten Neergaard, Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (offentliggjort 2017-05-11)
Den 2015-09-01 tilføjes Navne: North Komplementar IVS (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Stiftere: Morten Neergaard, Jens Laurbjerg Dreyer Nielsen (offentliggjort 2015-09-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2015-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-12)