Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdsvej 25, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Albanivej 74, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2021-11-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albanivej 74, 5792 Årslev (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2018-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Albanivej 74, 5792 Årslev (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-12 tilføjes Binavne: host1 ApS, abusiness ApS, YayHosting ApS, ATZnet ApS (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-07-12 tilføjes Vedtægter: 2018-07-12 (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2017-11-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 tilføjes Kontaktoplysninger: support@e-studio.dk (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: nb@kabelx.dk (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albanivej 74, 5792 Årslev (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2015-09-11 tilføjes Binavne: e-studio.dk ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Direktion: Nicolai Christian Bach Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med IT, Ekstern Hosting, webdesign, Data Behandling, Backup løsning, IT Service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed i både Danmark såvel som udlandet. (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-11 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Hjemmeside: e-studio.dk (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: nb@kabelx.dk (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2015-09-11 tilføjes Legale ejere: N.BACH HOLDING ApS, SJACOB HOLDING ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Navne: e-studio ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Jacob Jensen, Nicolai Christian Bach Frederiksen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-09-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Stiftere: Nicolai Christian Bach Frederiksen (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-11)