Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: BuffetGo Denmark ApS. (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevhusvej 41, st. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-13 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Navne: Lolby Holding IVS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Stiftere: Emil Rosengren Lolby (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-07-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2019-06-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-06-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2018-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-10-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Emil Rosengren Lolby (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-09-13 tilføjes Direktion: Emil Rosengren Lolby (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevhusvej 41, st. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-13 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Navne: Lolby Holding IVS (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Stiftere: Emil Rosengren Lolby (offentliggjort 2019-08-06)
Den 2015-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2015-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-08-06)