Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Mariette Louise Hoar | 10.09.2015 | |
Steen Jørgensen Hoar | 10.09.2015 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
M. Hoar Holding ApS (CVR 44776324) | NORMAL | 15.04.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mariette Louise Hoar | 11.04.2023 | 15.04.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Steen Jørgensen Hoar | 10.09.2015 | 11.04.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Mariette Louise Hoar | 10.09.2015 | 10.04.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |