Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Bibranche | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-25 tilføjes Legale ejere: Louis Alexander Ekelund (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-09-25 fjernes Legale ejere: Martin Thomas Koch (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-09-25 tilføjes Reelle ejere: Louis Alexander Ekelund (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-09-25 fjernes Reelle ejere: Martin Thomas Koch (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2022-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 172, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbovej 11, 2500 Valby (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: louis.funke@gmail.com (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-19 fjernes Kontaktoplysninger: mko@mail.tele.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Bibranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-14 tilføjes Navne: Feldkraft ApS (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-13 fjernes Navne: Feldkraft IVS (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-14 tilføjes Vedtægter: 2021-10-14 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 fjernes Direktion: Martin Thomas Koch (direktør) (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 tilføjes Direktion: Martin Thomas Koch (direktør) (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-06-13 fjernes Direktion: Martin Thomas Koch (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-10 tilføjes Legale ejere: Martin Thomas Koch (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2015-12-10 tilføjes Reelle ejere: Martin Thomas Koch (offentliggjort 2022-09-25)
Den 2015-10-01 tilføjes Direktion: Martin Thomas Koch (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-15)
Den 2015-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mko@mail.tele.dk (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2015-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbovej 11, 2500 Valby (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2015-09-05 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Bibranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive udviklings-, handels-, udlejning- samt finansierengsvirksomhed (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2015-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-10-01 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2015-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2015-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Navne: Feldkraft IVS (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2015-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Stiftere: Martin Thomas Koch (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-28)