Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-01 tilføjes Vedtægter: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 12, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 12, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 12, 5. tv., 2200 København N (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-15 tilføjes Hjemmeside: www.bpsfurniture.dk (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-15 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bpsfurniture.dk (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2015-09-10 tilføjes Direktion: Thomas Bernhard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion og salg af møbler samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-10 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Legale ejere: Thomas Bernhard Pedersen (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-09-10 tilføjes Navne: Bernhard Pedersen & Søn ApS (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bernhard Pedersen (offentliggjort 2017-06-22)
Den 2015-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Stiftere: Thomas Bernhard Pedersen (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-10)