Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Tegningsregel | Bibranche | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 9, 1. th., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lygtemagerstien 19, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lygtemagerstien 19, 4. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-18 tilføjes Binavne: Face and Body Image ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-06 tilføjes Bibranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-06-06 tilføjes Vedtægter: 2018-06-06 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-05-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2016-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Koglevej 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-02-06 tilføjes Legale ejere: Robert Tony Bach (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2016-02-06 tilføjes Reelle ejere: Robert Tony Bach (offentliggjort 2017-11-26)
Den 2016-02-06 fjernes Direktion: Helle Hammer (direktør) (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koglevej 3, 2820 Gentofte (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-09-10 tilføjes Direktion: Helle Hammer (direktør) (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-09-10 tilføjes Formål: Selskabet har til formål, at drive virksomhed med udgivelse af ugeblade og magasiner, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-10 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Navne: TH Image ApS (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Stiftere: Robert Tony Bach, Helle Hammer (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-10)