Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kapital | Revision fravalgt | ||||
Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2016-07-22 sletter virksomheden Ejerskaber: USB Sales and Marketing ApS. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2023-09-25 tilføjes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-25 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-23 tilføjes Direktion: Michael Bielefeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-22 fjernes Direktion: Michael Bielefeldt (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-23 tilføjes Legale ejere: M. Bielefeldt Holding ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-22 fjernes Legale ejere: M. Bielefeldt Holding ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-23 tilføjes Reelle ejere: Michael Bielefeldt (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2020-07-22 fjernes Reelle ejere: Michael Bielefeldt (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-06-12 tilføjes Binavne: United Spirits Brands ApS (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-11 fjernes Binavne: A. H. Riise Spirits ApS (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-12 tilføjes Navne: A. H. Riise Spirits ApS (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-11 fjernes Navne: United Spirits Brands ApS (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-12 tilføjes Vedtægter: 2019-06-12 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 tilføjes Legale ejere: M. Bielefeldt Holding ApS (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-06-18 fjernes Legale ejere: SunMoon Holding Limited (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-17 fjernes Legale ejere: M. Bielefeldt Holding ApS (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-18 tilføjes Reelle ejere: Michael Bielefeldt (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2018-06-17 fjernes Reelle ejere: Michael Bielefeldt (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-04 tilføjes Binavne: A. H. Riise Spirits ApS (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-05-03 fjernes Binavne: B Rum ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Alkmaar Alle 8, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-11-21 tilføjes Binavne: Tranquebar Gin ApS, Santos Dumont Spirits ApS, London Gin lab ApS, London Dock Rum ApS, Kronborg Akvavit ApS, Humphrey Taylor & Co ApS, Chelsea Distillery for Liqueurs & Cordials ApS, A.H. Riise 1838 ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 tilføjes Vedtægter: 2017-11-21 (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-09-22 tilføjes Legale ejere: Mera Holding Pte. Ltd, SunMoon Holding Limited (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-09-22 fjernes Legale ejere: Mera Holding Pte. Ltd (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-09-22 tilføjes Vedtægter: 2017-09-22 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-16 tilføjes Binavne: B Rum ApS, Dansk Vestindisk Rom Kompagni ApS, Dansk Ost-Indisk Gin Kompagni ApS (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2017-08-15 tilføjes Binavne: DANSK OST-INDISK GIN COMPANY ApS (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2017-08-15 fjernes Binavne: R Rum ApS (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2017-08-16 tilføjes Vedtægter: 2017-08-16 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-12 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-02 tilføjes Binavne: R Rum ApS (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2016-08-01 fjernes Binavne: United Spirits Brands ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-02 tilføjes Navne: United Spirits Brands ApS (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2016-08-01 fjernes Navne: B Rum ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-08-02 tilføjes Vedtægter: 2016-08-02 (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2016-06-20 tilføjes Binavne: United Spirits Brands ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-06-20 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive virksomhed med produktion og engrossalg af spiritus mv., dog ikke fødevarerelateret, samt dermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-13 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-12 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-06-13 tilføjes Vedtægter: 2016-06-13 (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-06-09 tilføjes Vedtægter: 2016-06-09 (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2016-06-09 tilføjes Navne: B Rum ApS (offentliggjort 2016-08-02)
Den 2016-06-08 fjernes Navne: Murerfirmaet Bielefeldt ApS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alkmaar Alle 8, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2015-09-10 tilføjes Direktion: Michael Bielefeldt (direktør) (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2015-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2015-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-10 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Legale ejere: M. Bielefeldt Holding ApS (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2015-09-10 tilføjes Navne: Murerfirmaet Bielefeldt ApS (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2015-09-10 tilføjes Reelle ejere: Michael Bielefeldt (offentliggjort 2018-07-01)
Den 2015-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2015-09-10 tilføjes Stiftere: M. Bielefeldt Holding ApS (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-10)