Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Hertz Vej 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Direktion: Anna Fisker Daugbjerg (direktør) (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-10 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Legale ejere: Anna Fisker Daugbjerg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Navne: A Fisker IVS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Reelle ejere: Anna Fisker Daugbjerg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Stiftere: Anna Fisker Daugbjerg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formueadministration. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-07-21 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-07-20 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-07-21 tilføjes Vedtægter: 2016-07-21 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Hertz Vej 18, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Direktion: Anna Fisker Daugbjerg (direktør) (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med undervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-09-10 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Legale ejere: Anna Fisker Daugbjerg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Navne: A Fisker IVS (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Reelle ejere: Anna Fisker Daugbjerg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Stiftere: Anna Fisker Daugbjerg (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-08)
Den 2015-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-08)