Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Kanstrup Hansen | 16.10.2020 | 30.08.2021 | direktør |
Dennis Bøgestad Laursen | 16.10.2020 | 30.08.2021 | direktør |
Bo Kanstrup Hansen | 07.09.2015 | 12.10.2020 | direktør |
Dennis Bøgestad Laursen | 07.09.2015 | 12.10.2020 | direktør |
Jon Mikkel Møldrup Hansen | 07.09.2015 | 05.02.2018 | direktør |